Палладий (Шерстенников)
Хиротонисан: 14.12.1930, еп. Бужский, викарий Казанской епархии;
с 1933 еп. Ржевский, викарий Смоленской епархии;
с 1935 еп. Ржевский, викарий Калининской епархии;
с 1936 еп. Олонецкий и Петрозаводский;
с 1937 еп. Калининский;
с 1938 архиепископ;
с 29.10. 1947 архиеп. Семипалатинский и Павлодарский;
с 18.11.1948 архиеп. Омский и Тюменский;
с 21.02.1949 архиеп. Иркутский и Читинский;
с 20.02.1958 архиеп. Саратовский и Вольский;
с 14.07.1959 архиеп. Саратовский и Сталинградский;
с 29.05.1963 архиеп. Орловский и Брянский;
с 25.02.1968 митрополит;
умер: 23.04.1976.
Биография:
В миру Шерстенников Павел Александрович родился 5 апреля 1896 года в селе Больше-Ройском Уржумского уезда Вятской губернии (ныне Костромской обл.) в семье священника. Брат его Александр впоследствии также стал священником.
В 1917 году окончил Вятскую духовную семинарию и поступил в Казанскую духовную академию, но в том же году был призван в армию.
В 1918 году по возвращении из армии был псаломщиком в разных храмах Вятской епархии, включая Троицкий собор города Уржума.
В 1920 году возобновил занятия богословием, а затем поступил на медицинский факультет Казанского университета.
21 ноября 1921 года епископом Чебоксарским Афанасием (Малининым) был рукоположен во диакона к Благовещенскому кафедральному собору города Казани.
18 июня 1922 года митрополитом Казанским и Свияжским священномучеником Кириллом (Смирновым) был рукоположен во священника. В том же году был пострижен в монашество.
В сентябре 1924 года был возведен в сан архимандрита по благословлению патриарха святителя Тихона и в декабре того же года назначен исполняющим обязанности настоятеля Казанского Иоанно-Предтеченского монастыря.
1 июня 1926 года по постановлению заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского) стал настоятелем Кизического монастыря близ Казани.
1 декабря 1930 года постановлением заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия и Священного Синода был определен епископом Елабужским. 14 декабря того же года состоялось его рукоположение во епископа Елабужского, викария Казанской епархии. Хиротонию совершили архиепископ Казанский и Свияжский Афанасий (Малинин) и викарный епископ Ириней (Шульмин).
24 августа 1933 года был назначен епископом Ржевским, викарием Смоленской епархии. В 1935 году, без смены титула, стал викарием Калининской епархии.
31 марта 1936 года был назначен правящим епископом Олонецким и Петрозаводским
С 10 декабря 1937 - вновь Ржевский викарий Калининской епархии.
29 декабря 1938 года был возведен в достоинство архиепископа и определен на Калининскую кафедру.
В 1940 году был арестован и приговорён к 8 годам ИТЛ. Был отправлен в Чукотские лагеря, где находился на каторжных работах в рудниках. 28 октября 1943 года был вероятно формально освобожден от управления епархией.
15 августа 1947 года был освобожден. 29 октября того же года был назначен архиепископом Семипалатинским и Павлодарским.
В сентябре 1948 года был определен временно управляющим Омской епархией, а 18 ноября того же года - её правящим архиереем.
21 февраля 1949 года назначен владыкой Иркутским и Читинским. С 11 июня того же года также временно управлял Хабаровской епархией.
20 февраля 1958 года был переведен на Саратовскую кафедру. С 12 сентября 1959 года по 22 марта 1960 года также временно управлял Куйбышевской и Ульяновской епархиями.
29 мая 1963 года был назначен архиепископом Орловским и Брянским.
25 февраля 1968 года был возведен в достоинство митрополита.
10 апреля 1970 года участвовал в заседании Священного Синода, обсуждавшего вопрос о даровании автокефалии Североамериканской митрополии. Тогда же подписал и Томос об автономии Японской Церкви. В том же году возглавил делегацию Русской Православной Церкви при поездке в Польшу на торжества интронизации митрополита Варшавского и всей Польши Василия.
Скончался 23 апреля 1976 года в Великую Пятницу, после продолжительной и тяжелой болезни. Отпевание было совершено 27 апреля архиепископом Харьковским и Богодуховским Никодимом в сослужении духовенства Орловской епархии, после чего его тело было погребено на центральном Крестительском кладбище Орла, близ Иоанно-Предтеченского монастыря.
Награды:
- крест на клобук (25 февраля 1951)
- орден Русской Православной Церкви равноап. вел. кн. Владимира 1-й степени (11 мая 1963)
- ношение двух панагий (в связи с 40-летием архиерейского служения, 1 декабря 1970)
(Материалы сайта Древо - открытая православная эециклопедия)